ymddiriedolwyr CREEKSIDE EDUCATION TRUST LTD.
Rhif yr elusen: 1082622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marita Saskia Brown | Cadeirydd | 06 December 2023 |
|
|
||||
Gemma Louise Glanville | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Anna Eleanor Mandlik | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Joanne Tracy Kerr | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Fiona Slater | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Kate Coss | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
David Boyd | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.