Hanes ariannol THE KENDAL BREWERY ARTS CENTRE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1086789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.65m | £1.85m | £1.82m | £2.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £2.57m | £1.48m | £1.93m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £126.48k | £618.78k | £1.37m | £756.03k | £500.95k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £619.38k | £903.32k | £1.47m | £868.74k | £698.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £71.57k | £617.49k | £242.14k | £398.58k | £683.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.18m | £1.10m | £132.29k | £481.13k | £721.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £814 | £0 | £570 | £471 | £340 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.36k | £19.70k | £9.57k | £5.49k | £3.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £70.71k | £240.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £12.90k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £1.89m | £1.12m | £1.44m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £53.84k | £50.96k | £42.17k | £488.32k | £656.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.15k | £32.43k | £25.55k | £13.48k | £20.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £20.69k | £625.36k | £319.92k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.