Hanes ariannol TERLING SWIMMING CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1080697
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.14k | £17.73k | £16.51k | £28.74k | £23.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.14k | £14.77k | £14.80k | £22.77k | £23.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £14.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.