Hanes ariannol FELIXSTOWE AND DISTRICT CHILDMINDING GROUP
Rhif yr elusen: 1086118
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05k | £2.32k | £825 | £1.02k | £1.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £816 | £1.55k | £2.61k | £1.05k | £1.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.