ymddiriedolwyr HANSLOPE 326 CLUB
Rhif yr elusen: 1079967
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgina Tunnicliffe-King | Cadeirydd | 09 January 2018 |
|
|
||||
Matt Smith | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Isabel Arevalo | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
James Fraser | Ymddiriedolwr | 26 February 2018 |
|
|
||||
Tessa Grant | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Mark Thomas | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
RYAN FENSHAM BROWN | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|||||
ANNE TERESA GAMBLES | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.