Hanes ariannol THE LIVING ROOM
Rhif yr elusen: 1080634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £751.77k | £858.51k | £830.30k | £919.97k | £884.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £743.19k | £757.47k | £858.66k | £908.63k | £855.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £440.00k | £458.04k | £463.13k | £485.74k | £446.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.77k | £23.67k | £30.25k | £14.71k | £300 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.01k | £67.01k | £68.33k | £66.57k | £70.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £59.40k | £29.04k | £33.75k | £55.92k | £35.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £631.04k | £762.33k | £728.19k | £796.62k | £774.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £322 | £136 | £25 | £857 | £3.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £742.14k | £757.19k | £858.33k | £908.27k | £854.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.06k | £280 | £335 | £365 | £980 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.75k | £22.01k | £14.89k | £25.41k | £17.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.