Hanes ariannol RURAL ARTS NORTH YORKSHIRE
Rhif yr elusen: 1081007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £311.42k | £353.07k | £627.53k | £526.37k | £604.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £357.67k | £282.70k | £390.85k | £394.05k | £466.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £13.39k | N/A | N/A | N/A | £75.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.39k | £272.89k | £539.15k | £343.73k | £216.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.84k | £23.79k | £17.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £19.49k | £85.18k | £111.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £539.15k | £343.73k | £468.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £58.05k | £73.67k | £6.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £378.94k | £382.20k | £454.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £11.91k | £11.86k | £12.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.