Hanes ariannol AL-MAHDI INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1080962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £889.26k | £809.33k | £907.72k | £961.25k | £991.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £875.87k | £831.42k | £837.93k | £882.47k | £979.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £554.05k | £562.03k | £659.10k | £629.14k | £629.53k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £35.39k | £81.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £99.02k | £71.44k | £39.61k | £53.72k | £29.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £236.19k | £0 | £0 | £2 | £12 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £175.86k | £209.01k | £242.99k | £250.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £824.40k | £831.42k | £828.45k | £882.47k | £979.82k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.47k | £0 | £9.48k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £27.89k | £20.87k | £28.08k | £28.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £858 | £12.05k | £22.13k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.