Hanes ariannol POCKLINGTON SCHOOL PERFORMING ARTS CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1081341
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.90k | £58.43k | £58.04k | £82.32k | £60.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.32k | £110.55k | £98.34k | £113.85k | £99.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.