Hanes ariannol ELLESMERE YOUTH PROJECT
Rhif yr elusen: 1085548
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.64k | £76.05k | £69.27k | £50.44k | £50.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.95k | £56.27k | £44.52k | £65.86k | £65.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.21k | £1.64k | £1.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.55k | £720 | £1.08k | £6.58k | £6.58k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.