Hanes ariannol EGERTON COMMUNITY NURSERY LTD
Rhif yr elusen: 1081069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.31k | £395.55k | £500.65k | £670.29k | £559.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £326.41k | £366.52k | £408.57k | £592.68k | £679.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.79k | £199.70k | £286.43k | £336.58k | £275.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £330.67k | £405.12k | £276.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £169.98k | £265.17k | £282.13k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £408.57k | £592.68k | £679.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.21k | £3.20k | £2.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £46.70k | £21.20k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.