ymddiriedolwyr EAST COAST TRUCKERS CHARITY
Rhif yr elusen: 1082023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN ALEXANDER MACKIE | Cadeirydd | 15 April 2013 |
|
|
||||
Andrew Warman | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Dale Johnson | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
trevor Howlett | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Marcus Hamling | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.