ymddiriedolwyr THE LANCHESTER PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1099801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Edwards | Cadeirydd | 12 June 2016 |
|
|
||||
Helen McCree | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Paul Jackson | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|||||
Laura Jane Bell | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||
Katherine Elizabeth Marshall-Ivens | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Katharine Edwards | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|
||||
DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|
||||
MICK GLADSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.