Hanes ariannol COMMUNITY ACCOUNTING PLUS
Rhif yr elusen: 1080565
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £443.27k | £445.51k | £547.05k | £547.05k | £590.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £408.81k | £463.56k | £512.88k | £519.79k | £573.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.00k | £90.00k | £102.00k | £77.81k | £66.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £138.80k | £79.05k | £74.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £406.79k | £466.89k | £514.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.45k | £870 | £2.31k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £241 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £512.88k | £519.79k | £573.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £939 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.