ymddiriedolwyr HARDYEANS CLUB CHARITABLE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1082237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIA MARIA MOORE | Cadeirydd | 15 October 2013 |
|
|
||||
Andrew Edmund Gillett | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
NICHOLAS GRASSBY | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
HILARY OVER | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|
||||
BERYL SHUTTLEWORTH | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
JOHN JEREMY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Stephen John Gould | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN BRADLEY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.