Hanes ariannol BUSY BEAVERS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1080627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.41k | £77.36k | £78.89k | £66.15k | £87.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.68k | £66.19k | £66.25k | £70.82k | £75.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £52.31k | N/A | £55.04k | £74.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.