Hanes ariannol WYRE RIVER TRUST
Rhif yr elusen: 1085205
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | 31/03/2015 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3 | £7.44k | £23.62k | £51.24k | £46.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £247 | £4.51k | £8.58k | £50.42k | £23.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £27.33k | £36.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.