Hanes ariannol DERBYSHIRE ASSOCIATION OF THE BLIND LTD
Rhif yr elusen: 1080986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £880.42k | £603.39k | £595.48k | £671.37k | £577.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £661.07k | £654.90k | £542.81k | £568.58k | £575.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £326.92k | £228.49k | £223.74k | £227.92k | £228.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.88k | N/A | £38.97k | £52.39k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £504.44k | £216.68k | £247.83k | £297.67k | £180.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.80k | £27.26k | £8.60k | £7.37k | £13.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £344.07k | £351.83k | £303.65k | £361.87k | £380.37k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.89k | £7.04k | £2.47k | £1.49k | £3.15k | |
|
Incwm - Arall | £223 | £579 | £32.93k | £2.96k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £281.63k | £49.24k | £24.62k | £0 | £9.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £589.33k | £559.61k | £486.09k | £528.90k | £531.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.74k | £95.29k | £56.72k | £39.68k | £44.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.56k | £7.06k | £8.10k | £8.68k | £7.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.