ymddiriedolwyr THE BROUGHTON TRUST
Rhif yr elusen: 1089038
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA BICKERTON | Cadeirydd | 03 October 2011 |
|
|
||||
John Barraclough | Ymddiriedolwr | 18 August 2024 |
|
|
||||
Ruth Potts | Ymddiriedolwr | 16 August 2024 |
|
|
||||
Emma Needham | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
John Walsh | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||||
Roger Baldry | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Craig Stone | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Jackie Crook | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
ROSE WEDGE | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||
CAROLE MARILYN SUMNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.