Hanes ariannol BURTON-UPON-STATHER KIDS CLUB
Rhif yr elusen: 1093085
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.30k | £19.12k | £20.71k | £19.67k | £19.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.65k | £21.39k | £18.94k | £20.79k | £21.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.