ymddiriedolwyr BLACK COUNTRY ORTHODOX TRUST
Rhif yr elusen: 1082272
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Scott-Omenka | Cadeirydd | 15 February 2018 |
|
|
||||
Steven Rollins | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Mihaela Diana Zorescu | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Florin Mihaila | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Irina Elena Rollins | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Tatiana Vasiliou | Ymddiriedolwr | 11 December 2022 |
|
|
||||
Gregory Wittwer | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
MARIANA MIHAELA ISPAS | Ymddiriedolwr | 23 July 2017 |
|
|
||||
Florina Alina Clewer | Ymddiriedolwr | 17 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.