ymddiriedolwyr SPECIAL NEEDS ACTIVITY CLUB (SNAC)
Rhif yr elusen: 1082187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL SMITH | Cadeirydd | 24 March 2014 |
|
|
||||
MATTHEW DUNMOW | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
PYETT SUZANNE | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER STEBBING | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
TRACY BUTLER | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
DENISE STEBBING | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
NEIL DOHERTY | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
MATT HILL | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
CAROLINE HILL | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
SYLVIA MOORE | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
KELSEY CALLOW | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
PENNY ELLMORE | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
ANN PERRING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN DUNMOW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.