Hanes ariannol HILL CLOSE GARDENS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1085278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.26k | £215.63k | £131.96k | £152.55k | £130.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.16k | £176.58k | £195.60k | £204.37k | £202.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £20.00k | £37.50k | £76.20k | £29.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.