Hanes ariannol ACTES TRUST
Rhif yr elusen: 1122223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £864.59k | £844.25k | £655.41k | £740.79k | £740.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36m | £1.20m | £928.25k | £919.56k | £939.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £117.61k | £205.01k | £268.38k | £191.08k | £154.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £215 | £1.81k | £13 | £5 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £382.70k | £387.91k | £194.95k | £336.95k | £405.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £400.70k | £376.45k | £391.59k | £340.54k | £269.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £80.97k | £77.65k | £68.40k | £61.34k | £62.63k | |
|
Incwm - Arall | £4 | £442 | £459 | £1.96k | £2.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £956.33k | £799.78k | £690.94k | £623.16k | £584.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £404.94k | £397.10k | £237.32k | £296.40k | £355.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.50k | £13.65k | £12.72k | £12.31k | £11.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.49k | £17.33k | £8.27k | £11.51k | £16.96k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.