Hanes ariannol KING'S CHURCH LONDON
Rhif yr elusen: 1082666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79m | £3.00m | £2.94m | £2.57m | £3.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61m | £2.67m | £2.69m | £2.90m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £62.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.05m | £2.15m | £2.06m | £2.10m | £2.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £614.98k | £676.69k | £636.32k | £371.55k | £293.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £118.46k | £174.30k | £250.37k | £95.80k | £192.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £326 | £48.42k | £0 | £0 | £155.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.61m | £2.67m | £2.69m | £2.90m | £2.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.61k | £14.65k | £9.81k | £9.74k | £12.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £89.13k | £47.79k | £47.08k | £42.18k | £31.77k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.