ymddiriedolwyr NORFOLK COUNTY MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1081411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander William Girdlestone | Cadeirydd | 05 June 2015 |
|
|
||||
Matthew Preston | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Benjamin James Howell | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Anne Flitton | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Sheila Coakes | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Charlotte Jane Peel | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Alexandra Mary Hobbs | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Deborah Clarke | Ymddiriedolwr | 02 January 2017 |
|
|
||||
Elsabe Cornelia Ray | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Charlotte Ann Brown | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
Maja Passchier | Ymddiriedolwr | 09 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.