Hanes ariannol KINGS CROSS - BRUNSWICK NEIGHBOURHOOD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1083901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £540.85k | £547.04k | £791.37k | £376.92k | £479.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.81k | £565.87k | £520.51k | £535.53k | £467.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £113.36k | £190.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.04k | £120.52k | £225.92k | £21.94k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.00k | £1.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £539.85k | £545.53k | £748.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £516 | £43.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £514.97k | £565.87k | £520.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.84k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | £20.34k | £19.94k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.