Dogfen lywodraethu NOTORIOUS
Rhif yr elusen: 1085098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 APRIL 1997 AS AMENDED ON 30 JANUARY 1999, 22 JANUARY 2001, 16 JANUARY 2005 AND 7 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN THE MUSICAL EDUCATION OF PEOPLE IN BIRMINGHAM, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE AGED BETWEEN 19 AND 35, BY PARTICIPATION IN MUSICAL EVENTS AND THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BIRMINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.