Hanes ariannol YMDDIRIEDOLAETH PENLLERGARE - THE PENLLERGARE TRUST
Rhif yr elusen: 1082128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.26k | £1.62m | £595.51k | £525.58k | £689.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £328.86k | £410.80k | £417.58k | £498.18k | £570.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.12k | £28.23k | £68.19k | £202.72k | £37.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £95.81k | £183.73k | £26.64k | £131.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £148.50k | £89.47k | £200.63k | £200.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £1.35m | £308.31k | £288.06k | £342.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.80k | £754 | £231 | £455 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £16.83k | £13.24k | £10.02k | £14.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £306.96k | £335.89k | £376.98k | £453.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £103.83k | £81.69k | £121.20k | £116.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.57k | £6.25k | £7.81k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.