Hanes ariannol GREENSTEAD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1082081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (140 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.51k | £106.72k | £107.28k | £108.00k | £109.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.61k | £118.47k | £80.68k | £121.26k | £115.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.50k | £62.44k | £16.69k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.