Hanes ariannol YMCA SOUTH DEVON
Rhif yr elusen: 1086783
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £625.81k | £498.97k | £635.37k | £727.25k | £748.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £552.02k | £485.16k | £536.61k | £744.99k | £810.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £420.12k | N/A | £131.42k | £238.14k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.48k | N/A | £86.48k | £101.27k | £66.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.38k | N/A | £7.95k | £18.45k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £554.95k | N/A | £540.94k | £607.53k | £650.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £32.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £542.86k | N/A | £505.11k | £733.80k | £800.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.16k | N/A | £15.92k | £11.19k | £10.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £15.59k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.