Hanes ariannol ENVIRONMENTAL JUSTICE FOUNDATION CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1088128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.07m | £2.61m | £4.79m | £3.66m | £5.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.80m | £2.35m | £2.72m | £2.87m | £4.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.06m | £2.43m | £4.76m | £3.63m | £5.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.26k | £5.70k | £1.89k | £8.37k | £2.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.11k | £172.38k | £18.06k | £5.68k | £1.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.71k | £3.10k | £5.75k | £1.83k | £14.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £321 | £1.72k | £7.08k | £4.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £2.29m | £2.68m | £2.81m | £4.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.47k | £54.44k | £33.60k | £55.62k | £35.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £34.39k | £1.54k | £49.64k | £56.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £9.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.