ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE LONDON ORATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1082226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Adams | Cadeirydd | 10 February 2016 |
|
|
||||
Chris McCallum | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|||||
George Bowen | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
George Patrick Maher | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Paul Harrington | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Daniel Francis Wright | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.