Hanes ariannol Carers Trust Hillingdon and Ealing
Rhif yr elusen: 1082297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £973.04k | £1.12m | £1.38m | £1.42m | £1.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £946.04k | £1.11m | £1.34m | £1.40m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £630.09k | £628.82k | £647.68k | £655.64k | £665.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £107.50k | £105.50k | £131.96k | £109.00k | £108.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.26k | £19.15k | £18.12k | £66.07k | £38.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £949.24k | £1.10m | £1.36m | £1.35m | £1.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27k | £2.35k | £1.91k | £1.39k | £1.88k | |
|
Incwm - Arall | £1.27k | £161 | £209 | £50 | £3.84k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £928.44k | £1.09m | £1.32m | £1.37m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.60k | £19.07k | £18.20k | £26.40k | £19.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.15k | £6.95k | £5.28k | £5.06k | £9.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.