ymddiriedolwyr SUFFOLK RECORDS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1084279
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr HARVEY DOUGLAS OSBORNE BA MA PhD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Joanne Elizabeth Sear | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Dr John William Greenacre | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
VIVIENNE ELEANOR ALDOUS | Ymddiriedolwr | 07 January 2022 |
|
|
||||
Dr KEITH MARTIN BRIGGS | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Dr KATHARINE LOUISE JEWELL | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Charles William Farrow FInstLEx | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|||||
CLIVE MEES | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|||||
TANYA CHRISTIAN MPHIL | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||
Dr JANE FISKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIARMAID NINIAN JOHN MACCULLOCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DAVID HUW ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NICHOLAS EDWARD KARN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARY CLAIRE BARKER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID SHERLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.