ymddiriedolwyr SOUTH WEST YOUTH MINISTRIES
Rhif yr elusen: 1086877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW ROBERT MULCOCK | Cadeirydd |
|
||||||||
Joseph Mudzingwa | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||||
Daniel Searle | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||||
Joel Timothy Preston | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||
ESTHER STANSFIELD MA CANTAB | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|||||||
BRIDGET DOWN | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|||||||
RUTH FLANAGAN | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||||
HARRIET SHARP | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|||||||
JOHN ALBERT LEWIS RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROSEMARY JANE SOWDEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.