Hanes ariannol THE OAK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1092967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £348.28k | £480.13k | £611.74k | £602.88k | £855.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.84k | £391.29k | £399.14k | £528.28k | £798.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £278.32k | £195.54k | £240.48k | £260.27k | £554.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £179.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £595 | £291 | £291 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £332.70k | £570.66k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £595 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £561 | £86 | £799 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £277.89k | £31.85k | £854.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £373.92k | £528.28k | £761.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £720 | £720 | £720 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £25.21k | £0 | £36.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.