Hanes ariannol TRUST FOR SUSTAINABLE LIVING
Rhif yr elusen: 1085057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £863.27k | £1.13m | £952.00k | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £967.01k | £978.66k | £1.12m | £1.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £101.73k | £354.33k | £19.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £86.44k | £174.79k | £56.77k | £79.76k | £94.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £246.69k | £149.07k | £91.10k | £195.38k | £243.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £686.42k | £539.42k | £625.48k | £652.10k | £866.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £354.33k | £24.75k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £829.10k | £754.50k | £832.40k | £901.04k | £989.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £209.87k | £212.51k | £146.26k | £214.09k | £211.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.15k | £0 | £10.88k | £12.74k | £12.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.