Hanes ariannol BEYONDAUTISM
Rhif yr elusen: 1082599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.05m | £7.21m | £8.59m | £9.99m | £10.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36m | £7.17m | £7.70m | £9.36m | £10.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.50m | £6.77m | £8.13m | £9.31m | £9.49m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £43.66k | £1.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £248.41k | £373.79k | £301.94k | £503.18k | £409.94k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.80m | £6.83m | £8.29m | £9.49m | £9.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £300 | £719 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.23m | £7.01m | £7.60m | £9.23m | £10.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.79k | £81.53k | £102.64k | £131.87k | £103.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.63k | £17.64k | £2.61k | £3.30k | £3.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £86.37k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.