ymddiriedolwyr WANSBECK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1084327
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CLIVE RICH | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Keith Lewis | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Matthew Robinson | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
|
||||
Rachel Anne Lewis | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
MARK FRENCH | Ymddiriedolwr | 11 June 2016 |
|
|||||
CHRIS COLEMAN | Ymddiriedolwr | 20 September 2011 |
|
|
||||
SUSAN BLACK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MS CLARE MARSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.