ymddiriedolwyr THE LAWNMOWERS INDEPENDENT THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1084229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Charlotte Marie Thomas | Cadeirydd | 14 September 2016 |
|
|
||||
Robert Stephen Kitchen | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Ian Leonard Briggs | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Daley Johnathan Barber-Allen | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Hilary Patricia Florek | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Vicky Sturrs | Ymddiriedolwr | 11 April 2018 |
|
|
||||
STEVE GILROY | Ymddiriedolwr | 10 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.