Hanes ariannol EAST ANGLIAN AIR AMBULANCE
Rhif yr elusen: 1083876
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.10m | £14.83m | £14.23m | £18.11m | £18.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.04m | £13.02m | £13.22m | £15.62m | £16.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £453.84k | £420.13k | £57.47k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.77m | £7.92m | £7.55m | £11.17m | £11.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.91m | £6.39m | £6.35m | £6.69m | £7.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £357.86k | £351.08k | £233.49k | £186.89k | £258.91k | |
|
Incwm - Arall | £60.54k | £169.24k | £99.80k | £60.85k | £97.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.49m | £3.03m | £3.47m | £5.57m | £5.44m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.98m | £9.74m | £10.41m | £11.62m | £12.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.06m | £3.28m | £2.81m | £4.00m | £3.81m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.16k | £46.91k | £43.16k | £21.50k | £29.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £64.05k | £64.71k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.