Hanes ariannol COMMUNITY REGENERATION OUTREACH PROJECTS LTD
Rhif yr elusen: 1085090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.70k | £29.28k | £33.13k | £20.71k | £63.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.54k | £22.99k | £15.43k | £22.61k | £42.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | £18.22k | N/A | £2.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.