ymddiriedolwyr CANCER EQUALITY
Rhif yr elusen: 1093135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marilyn Aviles | Ymddiriedolwr | 31 December 2018 |
|
|
||||
Sarah Toule | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||
ALI ORHAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
SHEBA IRUM QURESHI | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
||||
MARCELLA TURNER | Ymddiriedolwr | 29 January 2017 |
|
|
||||
MADHU AGARWAL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SURESH RAMBARAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.