Hanes ariannol THE KPMG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1086518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £762.55k | £914.03k | £939.22k | £21 | £1.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.44m | £1.08m | £6.03m | £135.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £760.26k | £765.65k | £772.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.29k | £148.38k | £166.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.08m | £1.40m | £1.05m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.71k | £38.12k | £36.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.85k | £251.63k | £9.55k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £752.07k | £1.15m | £797.53k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.71k | £38.12k | £36.33k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.