ymddiriedolwyr THE EYOT CENTRE
Rhif yr elusen: 1093261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Pearson | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||||
Dr John Robert Laverty | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Joel Thompson | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||||
Kevin Barnaby Nutt | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||||
Tim Nunn | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||||
Clive Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||||
ELIZABETH HODGKIN | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|||||||
MRS G M DODDS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.