Hanes ariannol HASTINGS CENTRAL (A) TOWNSWOMEN'S GUILD
Rhif yr elusen: 1083328
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2005 | 31/01/2006 | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 31/01/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.14k | £1.66k | £1.86k | £1.69k | £1.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47k | £1.09k | £1.50k | £1.36k | £978 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.