ymddiriedolwyr ROYSTON CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1090459
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huw David Jenkins | Cadeirydd | 26 September 2017 |
|
|
||||
Penelope Anne Morgan | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Pegram | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Suzie Harrison | Ymddiriedolwr | 27 September 2016 |
|
|
||||
Andrew O'Brien | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
Tessa Louise Rock | Ymddiriedolwr | 15 December 2013 |
|
|
||||
A CAROLINE FRANKS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER J LEITCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.