ymddiriedolwyr Headway Sussex Ltd
Rhif yr elusen: 1084715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tara Lacey | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Claire Glasgow | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Clement | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
Michele Fleming | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
Michael Gaughan | Ymddiriedolwr | 28 July 2016 |
|
|
||||
John Norris | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|
||||
Lucy Morewood | Ymddiriedolwr | 30 July 2014 |
|
|
||||
Mark O'Hara | Ymddiriedolwr | 16 December 2013 |
|
|
||||
HENRIK BJORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.