ymddiriedolwyr KING GEORGE`S FIELD WINKFIELD
Rhif yr elusen: 1083638
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Roy Buchler | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||
Otto Lazar | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||
Colin Dudley | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|||||
CHRISTOPHER EHINGER | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
MICHAEL KARIM | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Winkfield Parish Council | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|||||
TERENCE CYRIL FELIX BLAKEMORE | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Peter Charles Frewer | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
||||
GERARD BARBER | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|||||
Emily Fiona Blyth | Ymddiriedolwr | 09 August 2016 |
|
|||||
Robert David Warren | Ymddiriedolwr | 13 July 2015 |
|
|||||
Moira Kathleen Gaw | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|||||
Nigel John Atkinson | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
Dr DEREK WALL | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|||||
OLIVIO BARRETO | Ymddiriedolwr | 04 October 2011 |
|
|||||
DOROTHY ANDREAS SUSAN HAYES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANGELA JANE MICHIE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR GEOFF PAXTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.